1: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 2013/08/07(水) 14:59:57.46 ID:4p17StzA0
ガキの頃にこれ覚えとくんだった


二桁×二桁

no title




no title




三桁×二桁

no title




no title

3: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:00:38.92 ID:tbfjHOhK0
めんどくせえ

4: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:00:47.64 ID:qST+5UFh0
わかりやすい

6: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:02:48.66 ID:pt78L+670
慣れれば楽そうだな

9: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:05:21.51 ID:1sSmPPSnO
これは凄いな

10: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:05:39.44 ID:g+zW8VqL0
凄すぎワロタ

12: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:05:48.95 ID:yZubPEQB0
インドすげぇなぁ

37: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:29:12.13 ID:vekaJMBsT
小学校のテストでこれやると教えたやり方じゃないとかいって×になりそう

14: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:07:05.98 ID:XMYVUkkRP
二桁×二桁で10×10失敗するんだが

29: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:15) 2013/08/07(水) 15:23:17.39 ID:4p17StzA0
>>14
10×10はこうなると思う
no title

18: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:08:27.14 ID:CrFPWN7J0
これってどういうやつだっけ
忘れたww
no title


61: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 16:26:37.98 ID:87YmgnDK0
>>18
斜線で位を分けててあとはそこに計算結果を書き込んで斜めに足す

7: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:03:56.62 ID:beS4rpLT0
これは?

no title

48: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:45:47.10 ID:Xwrmz+No0
>>7
なんだこれ?
マジックか

51: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:52:57.32 ID:MVXi1G3Y0
>>48
こう書けばわかるか?
日本だと中1か中2の数学でやるやつ


97 x 96
= (100 - 3) x (100 - 4)
= 10000 - 3x100 - 4x100 + 12
= 100x100 - (3+4)x100 + 12
= (100 - 7)x100 + 12

24: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:15:43.88 ID:bb9ZjTOxO
ぶっちゃけ三桁は普通に計算するのと大差無い手間なような

58: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 16:12:45.03 ID:g4r6jjfq0
43×47={4×(4+1)} 3×7=2021ってのもある
十の位が同じで一の位が足して10にならないと使えないけど
一の位が5の二桁の数を二乗するときとか便利

34: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/08/07(水) 15:26:39.20 ID:IMg3X5XV0
一方俺は計算機を使った

引用元: インド式計算法便利過ぎワロタwwwww

いま話題の記事

人気記事

コメント
  • 1 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-08 16:58:45
    ID: MDdjNTYx
    スゲエと思ったけど 冷静に考えると普通に計算するのとあんまり変わらないな
  • 2 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-08 21:53:48
    ID: MDAwZDVj
    筆算じゃん
  • 3 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 02:31:17
    ID: MjNkMDQy
    めんどくさ
  • 4 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 03:28:57
    ID: M2Q5NDUy
    実際これで慣れてやると結構早くなるぞ
    計算間違いも少なくなる
  • 5 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 07:06:15
    ID: MjgyZDA1
    深夜の通販番組でやってた「マスマジック」てこれだ
  • 6 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 07:40:52
    ID: MGE2NDcx
    >>48
    なんだこいつ小卒か?VIPって低学歴しかいねぇな
  • 7 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:00:15
    ID: Y2NhOTJk
    すごいけど、面倒くさそう
  • 8 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:00:15
    ID: YzkxYTFk
    普通に計算するほうが早い気がしてくる
  • 9 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:00:34
    ID: N2U0MmU0
    繰り上がり分の足し算を抜き出して最後にまとめて足してるってことか
    計算方法の好みだろうけど教える段階の手間を考えると教えるのは日本式で良い気がする
    学校だと理屈つける必要あるけどインド式を理屈込みで教えるの結構面倒だと思うよ
    塾でやっても小学生だと学校と塾の内容が違うと面倒なことになりそうだし
  • 10 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:07:30
    ID: NmYxMmY3
    電卓でええやろ
    暗算にしても脳内そろばん以下
  • 11 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:21:06
    ID: OTBkMzll
    すげえなこれ。ちょっと感動しちゃった。
    でも日本の小学生がやったら教えた方法じゃないから×って言われるかもしれんなw
  • 12 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:21:49
    ID: MTk4NDUz
    インドがITで急成長したのは
    これによる計算力や暗算力の底上げが大きかった
    ってのはかなり有名な話だと思ってたが
  • 13 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 09:47:01
    ID: NzRkMjgx
    ※12
    それは知らなかったがインドって元々計算能力が高いイメージはあるな
  • 14 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 10:07:42
    ID: NDUzYmQ5
    >>9
    旧帝大レベルの理系だと、2桁×2桁の暗算で自然に使うようになるから教える必要もない。
  • 15 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 12:10:55
    ID: ZmM2Zjc1
    これは好みかな?
    凄いと思うけど、日本式のほうが好きだわ
    慣れってのもあるだろうけど
  • 16 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 13:53:27
    ID: M2VhMDEx
    6
    自分も低学歴でしょうが^^;
  • 17 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 14:45:56
    ID: Yjk4MjFk
    もう計算機でいいです
  • 18 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:01:04
    ID: YzNjNzk1
    素早くやるにはいいかもだけど、自分は簡単な計算を積み重ねて大きい数字出すのが好きだから日本式のがいいかな
  • 19 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:14:53
    ID: ZmI3OTU4
    スレでも出てるけど
    簡単な数にばらしてから展開計算するので十分だと思うw
  • 20 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:20:11
    ID: N2RiYTdm
    俺暗算一級(自慢)
  • 21 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:28:03
    ID: NjZkNjMy
    (10a+b)*(10c+d)
    =100ab+10(ad+bc)+bd
    ってことか。
    パズルとしては面白いが、実用的かなあ?
  • 22 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:32:18
    ID: MzUyMDE5
    試しにやってみたけど確かにすごいな。
    時間はかかったもの筆算式を書かずとも頭の中で計算できた。
  • 23 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 15:50:10
    ID: N2FlZjQw
    これ、筆算とどう違うんだ?

    結局、繰り上がりをいつ足すかだけの差で、
    位をあちこち行き来して、九九をやる順番も入り組んでるから
    普通の筆算より面倒で間違いやすくなる気がするんだが…。
  • 24 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 17:13:17
    ID: NTA3YTgx
    >>6 >>16 証拠もないのに何言ってんだ?
  • 25 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 17:41:24
    ID: MGJhNTEx
    機械的な筆算より手順が煩雑で、ぽかミスとか間違いは増えると思う。
    誤答の典型例なんかもありそう。
    ただ、こういう訓練を積むことで、数字に対する直感が鋭くなってくと思う。
  • 26 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-08-09 18:06:00
    ID: OWEyZTA5
    繰り上がりによる計算ミスがなくなりそうだが
    計算ルールがややこしいことによるミスがありそうだ
  • 27 :
    ニコニコ名無し
    :
    2013-12-25 14:14:24
    ID: NTZlOTg5
    >>9のコメで、計算機に乗算実装する際に桁上がり使った乗算プログラムで同じ方法使ってたの思い出した。インド式と同じ方法だったのか。でも計算機はシフト演算使う方のが早い・・・
コメントする